Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Burkic, Jasmin, Isernhagen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lesny, Stefan, Aresing, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
24.05.2024
Vock |
HRB 234830 B: Ruhe Sanft Bestattungssoftware GmbH, Aresing, c/o Rapid Data GmbH Unternehmensberatung, Ritterstraße 3, 10969 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Aresing; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Aresing verlegt (Amtsgericht Ingolstadt, HRB 10505).
HRB 10505: Ruhe Sanft Bestattungssoftware GmbH, Aresing, Arigisstraße 5a, 86561 Aresing. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.10.2021, zuletzt geändert am 16.12.2021. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung der §§ 1 Abs.2 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 234830 B) und 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde § 5 (Gründungskosten) aufgehoben, der bisherige § 6 (Schlussbestimmungen) wurde § 5. Geschäftsanschrift: Arigisstraße 5a, 86561 Aresing. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen sowie Betrieb von Online-Services, insbesondere für die Bestattungsindustrie im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht für Dritte. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Lesny, Stefan, Aresing, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eiler, Oliver, Berlin, * ‒.‒.‒‒.
HRB 234830 B: Firma / Name vormals: Brillant 3712. GmbH, Berlin, c/o Rapid Data GmbH Unternehmensberatung, Ritterstraße 3, 10969 Berlin. Firma: Ruhe Sanft Bestattungssoftware GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o Rapid Data GmbH Unternehmensberatung, Ritterstraße 3, 10969 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen sowie der Betrieb von Online-Services, insbesondere für die Bestattungsindustrie im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht für Dritte. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Vieth, Julia; Geschäftsführer: 2. Eiler, Oliver, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
HRB 234830 B: Brillant 3712. GmbH, Berlin, c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin. Firma: Brillant 3712. GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Vieth, Julia, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.10.2021