HRB 244185: SCHWAB engineers Projektmanagement GmbH, München, Friedenstraße 32, 81671 München. Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2020 hat die Änderung der §§ 4 (Stammkapital - Stammeinlagen), 6 (Beschlüsse der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung), 9 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen), 15 (Schlußbestimmungen), die Einfügung des § 15 (Pflicht zur güterrechtlichen Regelung) und die Umnummerierung des bisherigen § 15 in § 16 der Satzung beschlossen.
HRB 244185: SCHWAB engineers Projektmanagement GmbH, Starnberg, Otto-Gassner-Straße 1 a, 82319 Starnberg. Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2020 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Friedenstraße 32, 81671 München.
HRB 10247: RKS Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH, Kleinostheim, Saaläckerstraße 8, 63801 Kleinostheim. Neuer Sitz: Starnberg. Geschäftsanschrift: Otto-Gassner-Straße 1a, 82319 Starnberg. Sitz verlegt nach Starnberg (nun Amtsgericht München HRB 244185).
HRB 244185: SCHWAB engineers Projektmanagement GmbH, Starnberg, Otto-Gassner-Straße 1 a, 82319 Starnberg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.01.2008, zuletzt geändert am 04.06.2012. Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2018 hat die Änderung des § 1 (Firma, bisher 'RKS Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH', und Sitz, bisher Kleinostheim, Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10247) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Otto-Gassner-Straße 1 a, 82319 Starnberg. Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Projektsteuerungs- und Projektmanagementleistungen im Sinne der Definition nach DIN 69901 sowie der §§ 201, 205 Abs. 1, Heft 9 des AHO (Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, AHO Ausschuß der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e. V., Januar 2004). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Schwab, Bernd, Starnberg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kraft, Hermann Edgar, Jena, * ‒.‒.‒‒.
RKS Ingenieurgesellschaft mbH, Kleinostheim, Saaläckerstraße 8, 63801 Kleinostheim. Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: RKS Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen