Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
8 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Denninger Straße 38, 81679 München |
|
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Liquidatoren oder durch einen Liquidator
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Winter, Marc, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Liquidator:
Kaut, Silvia, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst. |
a)
11.08.2023
Haydu |
HRB 100572: SOCIAL CREATIVE GUEST GmbH, Taufkirchen, Landkreis München, Postweg 4, 82024 Taufkirchen. Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Plinganserstr. 150, 81369 München.
HRB 100572: SOCIAL CREATIVE GUEST GmbH, München, Thierschstr. 25, 80538 München. Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2018 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Taufkirchen, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Postweg 4, 82024 Taufkirchen.
HRB 100572: SOCIAL CREATIVE GUEST GmbH, München, Thierschstr. 25, 80538 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Knobling, Christian, München, * ‒.‒.‒‒. Prokura erloschen: Kaut, Silvia, München, * ‒.‒.‒‒.
HRB 100572:SOCIAL CREATIVE GUEST GmbH, München, Thierschstr. 25, 80538 München.Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 34.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital und Vertretungsregelung. Neues Stammkapital: 60.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kaut, Silvia, München, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Knobling, Christian, München, * ‒.‒.‒‒; Winter, Marc, München, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Kaut, Silvia, München, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen