38 |
|
|
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Raczek, Joachim, Maisach, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Vorstand:
Schwarz, Natascha, Maikammer, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Noack, Frank, Bad Schwalbach, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
09.02.2024
Lang
b)
Fall 45 |
37 |
|
|
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Natascha, Maikammer, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
Prokura erloschen:
Schwarz, Natascha, Neustadt, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
08.11.2023
Lang
b)
Fall 44 |
36 |
|
|
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Raczek, Sebastian, Emmering, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
Prokura erloschen:
Raczek, Sebastian, Emmering, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
28.08.2023
Heinrich
b)
Fall 43 |
35 |
|
|
|
|
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 14.08.2023 mit
der SYRACOM Consulting AG, Idstein (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 19376) verschmolzen. |
a)
21.08.2023
Heinrich
b)
Fall 42 |
34 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Kurz, Hendrik, Baierbrunn, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
03.01.2023
Rothe
b)
Fall 41 |