Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
10 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Troelenberg, Silke, Meckenheim, * ‒.‒.‒‒
Nach Änderung der Personendaten, nunmehr
Geschäftsführer:
Becker, Oliver, Euskirchen, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Suceska, Asmir, Witten, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
12.07.2023
Scheidtweiler |
9 |
c)
der Handel und Vertrieb, Verkauf, Import
und Export von Elektroartikeln,
insbesondere Unterhaltungselektronik,
Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Bücher und
Spielzeuge inkl. einschlägiger
Nebenprodukte (insb. verpackte
Lebensrnittel) und Fotoartikel, sowie die
Vermittlung und der Verkauf daraus
korrespondierender Services und
Dienstleistungen, insbesondere
Installations- und Reparaturservices,
Vermittlung von Warenversicherungen,
Vermittlungen von Darlehensverträgen
(inkl. Rahmenverträgen), das Mieten und
Vermieten von Produkten, den Verkauf und
Download von digitalem Content aller Art,
Lizenzierungen und Unterlizenzierungen
von digitalen Lösungen, das Erbringen von
Dienstleistungen an verbundenen
Unternehmen, sowie die Vermarktung von
Werbeplätzen an andere Unternehmen und
weitere Werbemaßnahmen. |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) Ziffer 1. und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. |
a)
16.03.2023
Dr. Müller |
HRB 14421: Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Euskirchen, Euskirchen, Veybachstrasse 3, 53879 Euskirchen. Mit der Media-Saturn Deutschlad GmbH mit Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 3429) als herrschendem Unternehmen ist am 25.08.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2021 zugestimmt.
HRB 14421: Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Euskirchen, Euskirchen, Veybachstrasse 3, 53879 Euskirchen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lara Melgar, José-Luis, Köln, * ‒.‒.‒‒. Bestellt zum Geschäftsführer: Troelenberg, Silke, Meckenheim, * ‒.‒.‒‒.
HRB 14421: Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Euskirchen, Euskirchen, Veybachstrasse 3, 53879 Euskirchen. Nicht mehr Geschäftsführer: Vagt, Nikolaus Johann Christian, Rommerskirchen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt zum Geschäftsführer: Lara Melgar, José-Luis, Köln, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen