28 |
|
237.196,00
EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 12.574,00 EUR, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung
der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Stammkapital, Genehmigtes Kapital.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2023 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft bis zum 05.12.2028 durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage um
insgesamt bis zu 15.340,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2023/I). |
a)
27.12.2023
Gleisl |
27 |
|
|
|
Eintragung Nr. 26 (Spalte 5) aufgrund
Schreibversehens berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura erteilt:
Gaubatz, Peter, München, * ‒.‒.‒‒
Von Amts wegen ausgetragen:
Gaubatz, Peter, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
26.09.2023
Unger |
26 |
|
|
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Franzmeyer, Dirk, Willich, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Krebs, Martin, Hofheim am Taunus, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Podzuweit, Erik, Berlin, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Prucker, Florian, Miesbach, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Urmoneit, Dirk, Ratingen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Schranzhofer, Andreas, München,
* ‒.‒.‒‒
Gaubatz, Peter, München, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Dr. Darányi, Alexis, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
26.09.2023
Unger |