Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
6 |
a)
Firma geändert, nun:
Scheuerer GmbH |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2023 hat die
Änderung des § 1 (Firma, Sitz) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
b)
Die Dekoprojekt GmbH mit dem Sitz in Weiden i.d.OPf.
(Amtsgericht Weiden i.d.OPf. HRB 2359) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.03.2023 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen. |
a)
23.03.2023
Dr. Wedlich |
5 |
|
|
b)
Doppeleintragung von Amts wegen gelöscht:
Geschäftsführer:
Scheuerer, Sandro, Weiden i.d.OPf., * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
07.11.2022
Dr. Wedlich |
Hannes Wolf GmbH, Weiden i.d.OPf., Georg-Stöckel-Straße 12, 92637 Weiden. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Georg-Stöckel-Straße 12, 92637 Weiden.
Scheuerer GmbH, Weiden i.d.OPf. (Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden i.d.OPf.). Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Hannes Wolf GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Scheuerer, Sandro Johannes, Weiden i.d.OPf., * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kamm, Paul, Hirschau, * ‒.‒.‒‒.
Scheuerer GmbH, Weiden i.d.OPf. (Chr.-Seltmann-Str. 39, 92637 Weiden i.d.OPf.). Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 4.435,41 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Kamm, Paul, Hirschau, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen