Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
3 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cashman, Carlos Bruce
Geschäftsführer:
2.
Cooper, Brian, * ‒.‒.‒‒, Old
Westbury, New York / Vereinigte
Staaten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
31.08.2023
Janda |
HRB 238457 B: Schwarzwald Spirit GmbH, Berlin, Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel. Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Cashman, Carlos Bruce, * ‒.‒.‒‒, Dover, Massachusetts / Vereinigte Staaten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
HRB 724128: Schwarzwald Spirit GmbH, Haslach im Kinzigtal, Im kleinen Grünle 8, 77716 Haslach im Kinzigtal. Sitz verlegt; nun: Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 238457 B). Das Registerblatt ist geschlossen.
HRB 238457 B: Schwarzwald Spirit GmbH, Berlin, Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel. Firma: Schwarzwald Spirit GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel; Gegenstand: Die Förderung von Im- und Export, insbesondere der Verkauf sowie Onlinehandel mit Küchenartikeln unter der Markenbezeichnung: "Schwarzwald Spirit". Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Cahsman, Carlos Bruce, * ‒.‒.‒‒, Massachusetts/Vereinigte Staaten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.04.2021 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Haslach im Kinzigtal (Amtsgericht Freiburg, HRB 724128) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital), § 6 (Gesellschafterversammlung) und § 12 (Wettbewerbsverbot/Verschwiegenheitspflicht). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 03.05.2021
HRB 724128: Schwarzwald Spirit GmbH, Haslach im Kinzigtal, Im kleinen Grünle 8, 77716 Haslach im Kinzigtal. Bestellt als Geschäftsführer: Cashman, Carlos Bruce, Dover, Massachusetts / Vereinigte Staaten, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mik, Felix, Heidelberg, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen