2 |
a)
Silk Road AcquiCo GmbH
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Maximilianstraße 15, c/o Milbank LLP,
80539 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens sowie
Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen jeder Art,
insbesondere an Gesellschaften, im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
sowie Erbringung von Dienstleistungen
gegen Entgelt gegenüber den mit der
Gesellschaft verbundenen Gesellschaften;
ausgenommen Geschäfte, die nach dem
KGW erlaubnispflichtig sind. |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Toygar, Memet Can, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zebe, Claus, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Marti, Jeremy Alan, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2024 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,
Gegenstand des Unternehmens. |
a)
05.09.2024
Gleisl |
1 |
a)
Blitz 24-162 GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding
GmbH, 80333 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2024. |
a)
24.07.2024
Timm |