HRA 13492: Sparkasse Landsberg-Dießen, Landsberg a. Lech, Hauptplatz 1 - 7, 86899 Landsberg am Lech. Ausgeschieden: Vorstandsmitglied: Träger, Hans-Peter, Landsberg am Lech, * ‒.‒.‒‒.
HRA 13492: Sparkasse Landsberg-Dießen, Landsberg a. Lech, Hauptplatz 1 - 7, 86899 Landsberg am Lech. Satzungsänderung in § 5 (Vorstand) durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.07.2018 (veröffentlicht am 11.08.2018).
HRA 13492:Sparkasse Landsberg-Dießen, Landsberg a. Lech, Hauptplatz 1 - 7, 86899 Landsberg am Lech.Satzungsneufassung durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.02.2015 (veröffentlicht am 17.03.2015).
Sparkasse Landsberg-Dießen, Landsberg a. Lech, Hauptplatz 1 - 7, 86899 Landsberg am Lech. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstandsmitglied: Böck, Roland, Landsberg am Lech, * ‒.‒.‒‒.
Sparkasse Landsberg-Dießen, Landsberg a. Lech, Hauptplatz 1 - 7, 86899 Landsberg am Lech. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstandsmitglied: Böck, Roland, Dirlewang, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen