Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
3 |
b)
Geschäftsanschrift:
Clayallee 350, 1. OG, 14169 Ber-
lin |
|
|
|
|
a)
26.02.2024
Wolschke |
2 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Kirchner, Sven
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Marjanovic, Aleksandar
Geschäftsführer:
5.
Radosevic, Vladimir, * ‒.‒.‒‒,
Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
05.05.2023
Maeckelburg |
HRB 29340: Wohnbau FES GmbH, Zeitz, Gleinaer Straße 15, 06712 Zeitz. Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB 238723 B).
HRB 238723 B: Stakline GmbH, Berlin, Krumme Straße 27, 10627 Berlin. Firma: Stakline GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Krumme Straße 27, 10627 Berlin; Gegenstand: Europaweiter Handel und Montage von Fenstern, Türen und Fassadenelementen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Kirchner, Sven, * ‒.‒.‒‒, Dülmen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Marjanovic, Aleksandar, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; War Geschäftsführer: 3. Schröder, Hermann, * ‒.‒.‒‒, Schnaudertal; War Geschäftsführer: 4. Stancic, Srboljub, * ‒.‒.‒‒, Georgsmarienhütte; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.12.2020 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Zeitz (Amtsgericht Stendal, HRB 29340) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in Nummer I. (Firma und Sitz), Nummer II (Gegenstand) und Nummer IX (Verwendung des Jahresergebnisses). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 22.01.2021
HRB 29340: Wohnbau FES GmbH, Zeitz, Gleinaer Straße 15, 06712 Zeitz. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2020. Geschäftsanschrift: Gleinaer Straße 15, 06712 Zeitz. Gegenstand des Unternehmens: Der Bau, Handel und Betrieb von eigenen Grundstücken und Immobilien, insbesondere in der Stadt Weimar, ausgenommen solche Tätigkeiten, die unter § 34 c GewO fallen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Kirchner, Sven, Münster, * ‒.‒.‒‒; Schröder, Hermann, Schnaudertal, * ‒.‒.‒‒; Stancic, Srboljub, Georgsmarienhütte, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.