Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
3 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Thiele, Moritz Fabian
Geschäftsführer:
4.
Bauck, Helge, * ‒.‒.‒‒, Nettelsee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
25.10.2023
Kaiser |
HRB 236872 B: Sun Spot 12 GmbH, Berlin, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin. Geschäftsführer: 3. Van Ginderdeuren, Vittorio Francesco W, * ‒.‒.‒‒, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Müller, Claus Ernst Jakob
HRB 20978 HL: Sun Spot 12 GmbH, Sitz vormals: Bargteheide, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin. Name der Firma: Sun Spot 12 GmbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Berlin; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Berlin verlegt (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 236872 B).
HRB 236872 B: Sun Spot 12 GmbH, Berlin, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin. Firma: Sun Spot 12 GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin; Gegenstand: Die Prozess-, Technologie- und Projektentwickiung, Beratung, Planung, Ingenieurleistungen, Lieferung / Errichtung schlüsseifertiger Anlagen, technische Betriebsführung und Service (Operations & Maintenance) im Bereich der Solarenergie und Solarkraftwerke ebenso wie die Beratung im Zusammenhang mit Kauf und Verkauf von Solarkraftwerken. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Müller, Claus Ernst Jakob, * ‒.‒.‒‒, Schwetzingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 2. Thiele, Moritz Fabian, * ‒.‒.‒‒, Blankenfelde-Mahlow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.01.2021 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.09.2021; 15.12.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Bargteheide (Amtsgericht Lübeck, HRB 20978 HL) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Das Stammkapital wurde um 22.500,00 auf 25.000,00 Euro erhöht. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 04.03.2021
HRB 20978 HL: SWS Project 2 UG (haftungsbeschränkt), Bargteheide, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin. Geschäftsanschrift: Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Rachow, Michael; Geschäftsführer: 2. Müller, Claus Ernst Jakob, * ‒.‒.‒‒, Schwetzingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 3. Thiele, Moritz Fabian, * ‒.‒.‒‒, Blankenfelde-Mahlow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen