5 |
a)
Sun Spot 16 GmbH
c)
Prozess-, Technologie- und Pro-
jektentwicklung, Beratung, Pla-
nung, Ingenieurleistungen, Liefe-
rung / Errichtung schlüsselferti-
ger Anlagen, technische Betriebs-
führung und Service (Operations
& Maintenance) im Bereich Pho-
tovoltaik ebenso wie Investment
und Finanzierung betreffend So-
larkraftwerke und/oder Batterie-
speicherkraftwerke. |
|
b)
Geschäftsführer:
4.
Bauck, Helge, * ‒.‒.‒‒, Nettelsee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.10.2023
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in Nummer 1 (Firma) und
Nummer 2 (Unternehmensgegen-
stand). |
a)
02.11.2023
Dr. Kuhlmann |
4 |
a)
IBV Komplementär GmbH |
|
|
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.09.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Nummer 1 (Firma). |
a)
15.09.2023
Dr. Kuhlmann |
3 |
|
|
b)
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Geschäftsführer:
van Ginderdeuren, Vittorio Francesco
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten |
|
|
a)
29.03.2023
Dr. Kuhlmann |
2 |
a)
Solarpark Wachow/Niebede Kom-
plementär GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Helmholtzstraße 2-9, 10587 Ber-
lin
c)
Erwerb und Verwaltung von Be-
teiligungen sowie Übernahme der
persönlichen Haftung und der Ge-
schäftsführung bei anderen Unter-
nehmen für eigene Rechnung, ins-
besondere Beteiligung als persön-
lich haftende Gesellschafterin an
der Solarpark Wachow/Niebede
GmbH & Co. KG. |
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Neukamp, Felix Ernst
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Wendt, Cornelia
Geschäftsführer:
3.
van Ginderdeuren, Vittorio Frances-
co, * ‒.‒.‒‒, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.12.2022
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst mit Änderung der Firma und
des Unternehmensgegenstandes. |
a)
24.03.2023
Dr. Kuhlmann |
1 |
a)
aptus 2109. GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus
2, 10117 Berlin
c)
Die Verwaltung eigener Vermö-
genswerte. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Neukamp, Felix Ernst, * ‒.‒.‒‒,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Wendt, Cornelia, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
08.11.2022 |
a)
10.11.2022
Kiesel |