4 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Falkenhausen, Gotthard, Oberursel,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
21.03.2024
Knezevic |
3 |
|
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2024 hat die
Änderung durch Streichung des § 12 (Übertragung von
Geschäftsanteilen) und § 13 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) im Gesellschaftsvertrag beschlossen. |
a)
12.02.2024
Knezevic |
2 |
|
Stammkapital
nun:
51.526,00
EUR |
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koscher, Stefan, Spaichingen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baur, Michael Alexander, Tuttlingen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) beschlossen.
Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
auf 51.526,00 EUR
erhöht. |
a)
16.01.2024
Knezevic |
6 |
b)
Tuttlingen |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Tuttlingen (jetzt Amtsgericht Stuttgart, HRB
787567) verlegt.
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
20.02.2023
Hecht
b)
Fall 7 |
1 |
a)
Surgical Precision Instruments GmbH
b)
Tuttlingen
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Straße 18, 78532 Tuttlingen
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen, insbesondere
Eigenkapitalbeteiligungen, an Unternehmen
im In- und Ausland sowie die Erbringung
von Managementleistungen an
Beteiligungsunternehmen und alle
sonstigen damit in Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen. |
33.627,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Baur, Michael Alexander, Tuttlingen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Baur, Carolin Stefanie, Tuttlingen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.05.2022.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz)
beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 127480) nach Tuttlingen verlegt. |
a)
20.12.2022
Görlich |