28 |
|
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2024 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. |
a)
24.07.2024
Gleisl |
27 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Yada, Kosaku, Los Angeles / Vereinigte Staaten,
* ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Higuchi-Zitzmann, Yoko, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Munteanu, Stefan Alwin, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Prokura erloschen:
Dr. Schnitzer, Isabel, München, * ‒.‒.‒‒
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Heyd, Michael, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
12.07.2024
Probst |
26 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Gienger, Andreas, Grasbrunn, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
21.03.2024
Dachl |
25 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
McDonald, Kevin, Los Angeles / Vereinigte
Staaten, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Yada, Kosaku, Los Angeles / Vereinigte Staaten,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
18.01.2024
Kiefer |
24 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Higuchi-Zitzmann, Yoko, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pander, Daniela, München, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schnitzer, Isabel, München, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gienger, Andreas, Grasbrunn, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
29.03.2023
Kiefer |