Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
4 |
|
|
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Liquidatoren gemeinsam vertreten.
b)
Geändert, nun:
Liquidator:
Dr. Sommer, Hermann, Starnberg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst. |
a)
20.10.2022
Eckel |
HRB 192249: TH Germany GmbH, München, Heimeranstr. 35/II, 80339 München. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Heinrich-Wieland-Straße 6 a, c/o STRIVE AG, 82319 Starnberg.
HRB 192249: TH Germany GmbH, München, Heimeranstr. 35/II, 80339 München. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Sommer, Hermann, Starnberg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Williams, Rory, Dublin/Irland, * ‒.‒.‒‒.
TH Germany GmbH, Solms-Niederbiel, Riemannstr. 1, 35606 Solms-Niederbiel. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Heimeranstraße 35/II, 80339 München. Der Sitz ist nach München (jetzt Amtsgericht München, HRB 192249) verlegt.
TH Germany GmbH, München, Heimeranstr. 35/II, 80339 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.8.2003, zuletzt geändert am 17.3.2005. Die Gesellschafterversammlung vom 14.4.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Solms-Niederbiel, Amtsgericht Wetzlar, HRB 4845) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Heimeranstr. 35/II, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Williams, Rory, Dublin/Irland, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen