3 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mruk, Peter, Neuss, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
18.06.2024
Krommes |
2 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schützeberg, Katja, Mülheim an der Ruhr,
* ‒.‒.‒‒
Aßmann, Sven, Mülheim an der Ruhr,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
17.10.2023
Krommes |
4 |
b)
Sitz verlegt, nun:
Ratingen
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Halskestraße 38, 40880 Ratingen |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Ratingen (nun Amtsgericht Düsseldorf HRB
100211). |
a)
16.03.2023
Weißmann |
1 |
a)
TTD Holding I GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Halskestraße 38, 40880 Ratingen
c)
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen Unterhmen
jeglicher Art, der Erwerb, das Halten und
Verwalten von sonstigen
Vermögensgegenständen, die Übernahme
der persönlichen Haftung, der
Geschäftsführung und die Vertretung von
Gesellschaften sowie die Erbringung von
Dienstleistungen an verbundene
Unternehmen und Dritte, insbesondere in
Bezug auf das Finanzwesen und das
Personalwesen. Ausgenommen sind
Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige
Finanzdienstleistungen nach dem
Kreditwesengesetz. |
25.002,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Jagdt, Torsten, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wirtz, Holger Martin, Neuss, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Feuerstacke, Frank, Eindhoven / Niederlande,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.07.2022, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München,
HRB 278101) nach Ratingen beschlossen. |
a)
15.03.2023
Schäfer |
3 |
|
25.002,00 EUR |
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Karraß, Jan Dietmar, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jagdt, Torsten Otto, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2022 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2,00 EUR und die Änderung
des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. |
a)
09.12.2022
Dr. Müller |