8 |
|
|
Prokura erloschen:
Müller, Frank, Wetter, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
15.02.2024
Ahring |
7 |
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter:
Müller, Frank, Wetter, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
06.07.2023
Fritzsche |
6 |
|
|
|
c)
Ausgeschieden als Kommanditist:
Heidemann, Uwe, Schwerte, * ‒.‒.‒‒.
Im Wege der Sonderrechtsnachfolge eingetreten als
Kommanditist:
Heidemann, Niklas, Schwerte, * ‒.‒.‒‒, Einlage: 33.000,00
EUR. |
a)
15.02.2023
Ahring |
2 |
|
|
|
c)
Nach Herabsetzung der Einlage um -22.000,00 EUR
Kommanditist:
Heidemann, Uwe, Schwerte, * ‒.‒.‒‒, Einlage: 77.000,00
EUR.
Nach Erhöhung der Einlage im Wege der Sonderrechtsnachfolge
um 22.000,00 EUR Kommanditist:
Heidemann, Frank, Schwerte, * ‒.‒.‒‒, Einlage: 121.000,00
EUR. |
a)
15.12.2004
Lange |
1 |
a)
Th. H. Heidemann GmbH & Co. KG
b)
Schwerte (Ruhr) |
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Heidemann Verwaltungs GmbH, Schwerte (AG
Schwerte HRB 1868) |
|
a)
Kommanditgesellschaft
Beginn: 01.01.1971
c)
Kommanditist:
Heidemann, Frank, Schwerte, Einlage: 99.000,00 EUR.
Kommanditist:
Heidemann, Ina, Schwerte, * ‒.‒.‒‒, Einlage: 22.000,00
EUR.
Kommanditist:
Heidemann, Uwe, Heizungsingenieur, Schwerte, Einlage:
99.000,00 EUR. |
a)
16.10.2003
Wilkesmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.02.1959
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Schwerte
1110) getreten.
Freigegeben am
16.10.2003. |