Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Seibold, Martin, Konstanz, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
21.12.2023
Schülke |
HRB 249690: The Gym Society Germany GmbH, München, Hanauer Landstr. 148 a, c/o LifeFit Group TopCo GmbH, 60314 Frankfurt am Main. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Collinet, Christophe, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 249690: INOS 19-034 GmbH, München, Rupert-Mayer-Straße 44, c/o INOS24 Holding GmbH, 81379 München. Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2019 mit Nachtrag vom 29.10.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: The Gym Society Germany GmbH. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hanauer Landstr. 148 a, c/o LifeFit Group TopCo GmbH, 60314 Frankfurt am Main. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb von Fitnesscentern und Freizeiteinrichtungen aller Art, Betrieb von digitalen Fitness- und Healthcare-Diensten, Handel mit und Vertrieb von Ge- und Verbrauchsgütern, insbesondere E-Commerce, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Oldenburg, Ines, München, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Collinet, Christophe, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒; Polman, Franciscus Bernardus Joannes, Westervoort / Niederlande, * ‒.‒.‒‒, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 249690: INSO 19-034 GmbH, München, Rupert-Mayer-Straße 44, c/o INOS24 Holding GmbH, 81379 München. Firma von Amts wegen berichtigt: INOS 19-034 GmbH.
HRB 249690: INSO 19-034 GmbH, München, Rupert-Mayer-Straße 44, c/o INOS24 Holding GmbH, 81379 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.04.2019. Geschäftsanschrift: Rupert-Mayer-Straße 44, c/o INOS24 Holding GmbH, 81379 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Oldenburg, Ines, München, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.