2 |
a)
Trei Real Estate Berlin - Köpenicker Straße
Verwaltungs GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Klaus-Bungert-Straße 5b, 40468 Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
und Übernahme der Stellung als persönlich
haftende und geschäftsführende
Gesellschafterin bei
Kommanditgesellschaften, insbesondere
bei der Trei Real Estate Berlin - Köpenicker
Straße GmbH & Co. KG, deren
Unternehmensgegenstand der Erwerb, die
Vermietung, die Verpachtung und die
sonstige Verwertung von Grundstücken
sowie der Erwerb, das Halten, das
Verwalten und die sonstige Verwertung von
immobilienbezogenen Beteiligungen jeweils
im In- und Ausland, ferner die Verwaltung
des Vermögens der Gesellschaft ist. |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Morshuis, Roelf Pepijn, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schultz, Matthias, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Westerheider, René, Meerbusch, * ‒.‒.‒‒
Grimm, Christian, Gelsenkirchen, * ‒.‒.‒‒
Briefs, Alexander, Essen, * ‒.‒.‒‒
Hoffmann, Boris, Oberhausen, * ‒.‒.‒‒
Müller, Stefan, Erkrath, * ‒.‒.‒‒
Dr. Noack, Patrick, Menden, * ‒.‒.‒‒
Rumpler, Ann-Kathrin, Ratingen, * ‒.‒.‒‒
Tietz, Niklas, Rheinberg, * ‒.‒.‒‒
Kitzka, Andrea, Mülheim an der Ruhr,
* ‒.‒.‒‒
Kuntschke, Ralf, Xanten, * ‒.‒.‒‒
Hartstein, Lars Marcel, Dormagen, * ‒.‒.‒‒
Mundil, Ivonne, Duisburg, * ‒.‒.‒‒
Heinen, Stephan, Ratingen, * ‒.‒.‒‒
Schröder, Michael, Duisburg, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2023 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die Firma und den Unternehmensgegenstand
geändert. |
a)
11.01.2024
Coners |
1 |
a)
Blitz D23-65 GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Blitzstart Holding AG, Maximiliansplatz
17, 80333 München
c)
Die Verwaltung des eigenen Vermögens. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.05.2023 |
a)
08.08.2023
Braun |