5 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
St.-Martin-Straße 10, 81541 München |
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Höhne, Fabian Leonhard, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Prokura erloschen:
Höhne, Fabian, München, * ‒.‒.‒‒
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krol, Sabrina, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
18.09.2024
Sammer |
4 |
|
|
|
|
b)
Die Gesellschaft hat am 30.10.2023 mit der Vitolus Care
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
280930) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
23.11.2023 zugestimmt. |
a)
05.12.2023
Wackerbauer |
3 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schulte-Stemmerk, Alexander, Seefeld,
* ‒.‒.‒‒ |
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Höhne, Fabian, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
14.11.2023
Drexler |
2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Auner, Robert, Baar, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
19.09.2023
Drexler |
1 |
a)
Vitolus Pflege GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Schwanthalerstraße 32, 80336 München
c)
Ambulante, häusliche Pflege von Alten und
Kranken sowie damit im Zusammenhang
stehende Tätigkeiten wie die Grundpflege,
Behandlungspflege, hauswirtschaftliche
Versorgung, Einkäufe, Besorgungen von
Friseur und Fußpflege, Begleitung,
Arztbesuche, Sterbebegleitung, Betreuung
von Angehörigen, Behördengänge,
anfallender Schriftverkehr, als auch weitere
Dienstleistungen im Pflegebereich. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schulte-Stemmerk, Alexander, Seefeld,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.03.2023. |
a)
20.04.2023
Dr. Schwarz |