Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
13 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Podgorny, Daniel, Köln, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Görgün, Ünal, Meschede-Freienohl, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
29.08.2024
Jarfeld |
HRB 9566: WILO-Mitarbeiter- Beteiligungsgesellschaft mbH., Dortmund, Wilopark 1, 44263 Dortmund. Nicht mehr Geschäftsführer: Mertineit, Wolfgang, Oldenburg, * ‒.‒.‒‒; Weyers, Mathias, Essen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Holtmann, Peter, Aachen, * ‒.‒.‒‒; Podgorny, Daniel, Köln, * ‒.‒.‒‒.
HRB 9566: WILO-Mitarbeiter- Beteiligungsgesellschaft mbH., Dortmund, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund. Änderung zur Geschäftsanschrift: Wilopark 1, 44263 Dortmund.
HRB 9566: WILO-Mitarbeiter- Beteiligungsgesellschaft mbH., Dortmund, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund. Der mit der WILO SE in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 21356) am 20.03.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, geändert am 09.12.2014, ist durch den zweiten Änderungsvertrag vom 26.03.2020 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 hat der Änderung zugestimmt.
HRB 9566: WILO-Mitarbeiter- Beteiligungsgesellschaft mbH., Dortmund, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund. Wohnort geändert, weiterhin Geschäftsführer: Mertineit, Wolfgang, Oldenburg, * ‒.‒.‒‒; Weyers, Mathias, Essen, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen