1 |
a)
Wildstone Germany Holding GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Wittelsbacherstr.15, 80469 München
c)
Gegenstand ist, sich an Gesellschaften,
Fonds und anderen Unternehmen zu
beteiligen, sie zu finanzieren, mit ihnen
zusammenzuarbeiten, sie zu leiten sowie
Beratungs- und andere Dienstleistungen zu
erbringen. |
25.000,00 EUR |
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft
allein.
b)
Geschäftsführer:
Chandler, Jonathan, Bottesford / Vereinigtes
Königreich, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst
oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Geschäftsführer:
Cox, Damian, Cheltenham / Vereinigtes
Königreich, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst
oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Geschäftsführer:
Smith, Jennifer, London / Vereinigtes Königreich,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst
oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bergler, Stefan, München, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.1.2023, zuletzt geändert am
22.3.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2023 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg HRB 253711 B) der Satzung beschlossen. |
a)
08.01.2024
Fischer |
3 |
a)
Firma geändert, nun:
Wildstone Germany Holding GmbH
b)
Sitz verlegt, nun:
Berlin
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rosenheimer Str. 143 c, c/o Design Offices
München Atlas, 81671 München |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB
253711 B). |
a)
23.06.2023
Unger |
1 |
a)
Wildstone Germany Holding
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Design Offices München Atlas,
Rosenheimerstraße 143 c, 81671
München
c)
Gegenstand ist sich an Gesell-
schaften, Fonds und anderen Un-
ternehmen zu beteiligen, sie zu fi-
nanzieren, mit ihnen zusammen-
zuarbeiten, sie zu leiten sowie Be-
ratungs- und andere Dienstleistun-
gen zu erbringen. |
25.000,00 EUR |
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
b)
Geschäftsführer:
1.
Chandler, Jonathan, * ‒.‒.‒‒,
Bottesford/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Cox, Damian, * ‒.‒.‒‒, Chelten-
ham/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Smith, Jennifer, * ‒.‒.‒‒, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
19.01.2023
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.03.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 282521) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst. |
a)
18.06.2023
Dr. Dr. Schulte
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
22.02.2023 |
2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cox, Damian, Cheltenham / Vereinigtes
Königreich, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Chandler, Jonathan, Bottesford / Vereinigtes
Königreich, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
03.03.2023
Unger |
1 |
a)
Blitz 23-237 GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding
AG, 80333 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.01.2023. |
a)
22.02.2023
Dr. Schwarz |