Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift und
empfangsberechtigte Person der
Europäischen Genossenschaft,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Nachschusspflicht,
Mindestkapital; Grundkapital der
Europäischen Genossenschaft |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand; Leitungsorgan oder
geschäftsführende Direktoren der
Europäischen Genossenschaft;
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
21 |
|
|
b)
Bestellt:
Vorstand:
Braun, Elisabeth, München,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Generalversammlung vom 27.06.2024 hat
die Änderung der Satzung beschlossen.
Geändert wurden: §§ 4 (Erwerb der
Mitgliedschaft), 8 (Übertragung des
Geschäftsguthabens), 9 (Beendigung der
Mitgliedschaft im Todesfall), 10 (Beendigung
der Mitgliedschaft durch Auflösung oder
Erlöschen einer juristischen Person oder
Handelsgesellschaft), 11 (Ausschließung
eines Mitglieds), 12 (Auseinandersetzung), 13
(Rechte der Mitglieder), 17 (Geschäftsanteile
und Geschäftsguthaben), 21 (Vorstand), 22
(Leitung und Vertretung der Genossenschaft),
23 (Aufgaben und Pflichten des Vorstandes),
24 (Aufsichtsrat), 25 (Aufgaben und Pflichten
des Aufsichtsrates), 27 (Sitzungen des
Aufsichtsrates), 28 (Gegenstände der
gemeinsamen Sitzung von Vorstand und
Aufsichtsrat), 29 (Gemeinsame Sitzungen von
Vorstand und Aufsichtsrat), 30
(Rechtsgeschäfte mit Vorstands- und
Aufsichtsratsmitgliedern), 31 (Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung), 32
(Mitgliederversammlung), 32a (Hybride
Mitgliederversammlung), 32b (Virtuelle
Mitgliederversammlung), 33 (Einberufung der
Mitgliederversammlung), 34 (Leitung der
Mitgliederversammlung), 35 (Zuständigkeit
der Mitgliederversammlung), 37
(Auskunftsrecht), 43 (Bekanntmachungen), 44
(Prüfung). |
a)
13.08.2024
Dachl |
20 |
|
|
|
|
a)
Die Generalversammlung vom 28.06.2022 hat
die Änderung der Satzung beschlossen.
Geändert wurde § 41 (Gewinnverwendung). |
a)
19.10.2022
Kiefer |
GnR 2512: Wohnbaugenossenschaft wagnis eG, München (Petra-Kelly-Straße 29, 80797 München). Bestellt: Vorstand: Attenberger, Maurice, München, * ‒.‒.‒‒.
GnR 2512: Wohnbaugenossenschaft wagnis eG, München (Petra-Kelly-Straße 29, 80797 München). Ausgeschieden: Vorstand: Kiefer, Rüdiger, München, * ‒.‒.‒‒.
GnR 2512: Wohnbaugenossenschaft wagnis eG, München (Petra-Kelly-Straße 29, 80797 München). Ausgeschieden: Vorstand: Schönleber, Gerhard, München, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Vorstand: Kiefer, Rüdiger, München, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen