5 |
|
|
|
|
b)
Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden numa
Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 209291 B) am 30.07.2024 eingetragen
worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2
UmwG.
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
02.08.2024
Hecht
b)
Fall 5 |
4 |
|
|
|
|
b)
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der numa Deutschland
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB
209291 B) verschmolzen.
Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung im
Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers. |
a)
22.07.2024
Walter
b)
Fall 4 |
3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weihrich, Torsten Michael, München,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lobov, Alexander, Berlin, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schitomirski-Vivier, Kirill, Berlin, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Steen, Rasmus Størup, Abcoude / Niederlande,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
11.04.2024
Hecht
b)
Fall 3 |
2 |
a)
YAYS Operations Germany GmbH
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Regus Offices, 3. und 4. Stock,
Bismarckstraße 100, 41061
Mönchengladbach
c)
Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung
von Serviced Apartments und anderen
Unterkünften in Frankfurt und anderen
Orten in Deutschland sowie die Anmietung
von Immobilien für den Betrieb von
Serviced Apartments und jedweden damit
verbundenen Tätigkeiten. |
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steen, Rasmus Størup, Abcoude / Niederlande,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Selnes, Randi Mette, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 (Firma) sowie 4 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen. |
a)
24.01.2023
Pussehl
b)
Fall 2 |
1 |
a)
Blitz F22-112 GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
c/o Blitzstart Holding AG, Maximiliansplatz
17, 80333 München
c)
Die Verwaltung des eigenen Vermögens. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Selnes, Randi Mette, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführerin:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2022 |
a)
29.11.2022
Krimmel
b)
Fall 1 |