Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
b)
Sitz verlegt, nun:
Dohren |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung nach Dohren beschlossen. |
a)
11.10.2022
Krüger |
4 |
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fischteichenweg 26, 21255 Dohren |
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ott, Marcel, Dohren, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Khan Modares, Farideh, Tostedt, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Faraz, Neda, Tostedt, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
25.08.2022
Greb |
HRB 205759: ablevita Health Food UG (haftungsbeschränkt), Tostedt, Am Toberbusch 7, 21255 Tostedt. Geschäftsanschrift: Bremer Straße 21a, 21255 Tostedt. Nicht mehr Geschäftsführer: Gries, Gudrun, Tostedt, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Khan Modares, Farideh, Tostedt, * ‒.‒.‒‒.
HRB 205759: ablevita Health Food UG (haftungsbeschränkt), Tostedt, Am Toberbusch 7, 21255 Tostedt. Einzelprokura: Faraz, Neda, Tostedt, * ‒.‒.‒‒.
HRB 205759: ablevita Health Food UG (haftungsbeschränkt), Tostedt, Am Toberbusch 7, 21255 Tostedt. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.07.2016 mit Änderung vom 05.08.2016. Geschäftsanschrift: Am Toberbusch 7, 21255 Tostedt. Gegenstand: Der Im- und Export sowie der Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln und ähnlichen Produkten. Der Vertrieb erfolgt mittels eines Internetshops (Versandhandel). Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Gries, Gudrun, Tostedt, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.