11 |
|
|
|
18.
Meitzner, Jana, * ‒.‒.‒‒,
Wildeshausen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
19.
Schütt, Ole, * ‒.‒.‒‒, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
20.
Mueser, Tobias, * ‒.‒.‒‒,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen |
|
a)
30.07.2024
Kracke |
10 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Warnken, Norbert
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Dr. Finger, Ralf
Geschäftsführer:
6.
Calefice, Jörg, * ‒.‒.‒‒,
Hollenstedt
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
Geschäftsführer:
7.
Gerick, Marc, * ‒.‒.‒‒, Bre-
men
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
Geschäftsführer:
8.
Ratzmer, Marius, * ‒.‒.‒‒,
Brackel
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
Geschäftsführer:
9.
Zühlke, Frank, * ‒.‒.‒‒,
Karlsfeld
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten |
Nicht mehr Prokurist:
1. Calefice, Jörg
Nicht mehr Prokurist:
2. Gerick, Marc
Nicht mehr Prokurist:
5. Zühlke, Frank
16.
Steffens, Jörn, * ‒.‒.‒‒,
Melsdorf
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
17.
Thum, Marian, * ‒.‒.‒‒,
Seester
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen |
|
a)
19.03.2024
Kracke |
9 |
|
|
|
Nicht mehr Prokurist:
12. Wudi, Henry
15.
Menges, Raoul, * ‒.‒.‒‒,
Bad Zwischenahn
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen |
|
a)
14.11.2023
Schröder |
8 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schneider, Lars |
Nicht mehr Prokurist:
7. Schalowski, Florian
13.
Stockhausen, Markus,
* ‒.‒.‒‒, Odenthal
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
14.
Sánchez Bergmann, Tobias,
* ‒.‒.‒‒, Lohmar
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen |
|
a)
12.05.2023
Lindemann |
7 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Droese, Heiko
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Harms, Heiko
Geschäftsführer:
5.
Dr. Finger, Ralf, * ‒.‒.‒‒,
Haan
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Dr. Warnken, Norbert
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen |
Nicht mehr Prokurist:
10. Dr. Finger, Ralf |
|
a)
23.11.2022
Schiffers |