Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
4 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Michaelis, Michael
Geschäftsführer:
4.
Göbers, Christian, * ‒.‒.‒‒,
Straelen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
04.07.2024
Lenk |
3 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Benyskiewicz, Jan
Geschäftsführer:
3.
Michaelis, Michael, * ‒.‒.‒‒,
Hünfeld
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
13.09.2022
Barig |
HRB 13402 CB: bofrost* Cottbus Verwaltungs-GmbH, Cottbus, Schreberweg 5, 03044 Cottbus. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Drösser, Axel; Geschäftsführer: 2. Benyskiewicz, Jan, * ‒.‒.‒‒, Zeuthen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
HRB 14884: bofrost* Vertrieb 35 Verwaltungs-GmbH, Straelen (An der Oelmühle 6, 47638 Straelen). Der Sitz ist nach Cottbus (Amtsgericht Cottbus HRB 13402 CB) verlegt.
HRB 13402 CB: bofrost* Cottbus Verwaltungs-GmbH, Cottbus, Schreberweg 5, 03044 Cottbus. Name der Firma: bofrost* Cottbus Verwaltungs-GmbH; Sitz der Firma: Cottbus; Geschäftsanschrift: Schreberweg 5, 03044 Cottbus; Gegenstand: Die Beteiligung als Komplementärin einschließlich Übernahme der Komplementärhaftung oder als Kommanditistin an der im Direktvertrieb (Handel) von Tiefkühl-Lebensmitteln und Eis-Spezialitäten tätigen bofrost* Cottbus GmbH & Co. KG mit Sitz in 03044 Cottbus sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung der Kommanditgesellschaft als Komplementärin oder als geschäftsführende Kommanditistin. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haben jeweils Einzelvertretungsbefugnis. Die Geschäftsführer sind befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der bofrost* Cottbus GmbH & Co. KG zu vertreten. Vorstand: Geschäftsführer: 1. Dr. Drösser, Axel, * ‒.‒.‒‒, Düsseldorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.06.2017; 05.09.2017 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von Straelen (Amtsgericht Kleve, HRB 14884) nach Cottbus verlegt und die Firmierung, der Gegenstand sowie der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Geschäftsführung). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 20.09.2017
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen