Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
15 |
a)
eifas Ost GmbH |
|
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Dorfner, Moe, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.04.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma). |
a)
14.06.2023
Treibert |
14 |
b)
Geschäftsanschrift:
Torstraße 172, 10115 Berlin |
|
|
|
|
a)
10.01.2023
Koch |
HRB 132372 B: eifas GmbH, Berlin, Bismarckstraße 79, 10627 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 79, 10627 Berlin
HRB 132372 B: eifas GmbH, Berlin, Akazienstraße 3a, 10823 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dotzauer, Robert
HRB 132372 B: Firma / Name vormals: eifas Holding GmbH, Berlin, Akazienstraße 3a, 10823 Berlin. Firma: eifas GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 30.145,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2019 ist das Stammkapital um 3.618,00 EUR auf 30.145,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffern 1 (Firma), 2 (Stammkapital) und 4 (Gesellschafterbeschlüsse).
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen