Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hiener, Michael, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Eder, Stephan Heinrich Konrad, München,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
05.09.2022
Unger |
HRB 241821: etaEM GmbH, München, Aindorferstr. 152, 80689 München. Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.568,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 32.103,00 EUR.
HRB 241821: etaEM GmbH, München, Aindorferstr. 152, 80689 München. Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.757,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 29.535,00 EUR.
HRB 241821: etaEM GmbH, München, Aindorferstr. 152, 80689 München. Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.778,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 5 (Vertretungsbefugnis), 6 (Gesellschafterversammlung) und 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 27.778,00 EUR.
HRB 241821: etaEM GmbH, München, Aindorferstr. 152, 80689 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.06.2018. Geschäftsanschrift: Aindorferstr. 152, 80689 München. Gegenstand des Unternehmens: Forschung, Entwicklung und Produktion im Technologienbereich sowie Handel mit Rechten, Lizenzen und Nebenrechten sowie Beratungsdienstleistungen in diesem Zusammenhang. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Eder, Stephan Heinrich Konrad, München, * ‒.‒.‒‒.