Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
2 |
|
|
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Liquidatoren gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr bestellt als
Liquidator:
Grönwoldt, Wolf-Dieter, Mülheim-Kärlich,
* ‒.‒.‒‒ |
|
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst. |
a)
04.01.2024
Hennes |
exopure emission systems GmbH, München, Lyonel-Feininger-Straße 28, 80807 München. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Troisdorf. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Eichendorffstraße 33, 53844 Troisdorf. Sitz verlegt nach Troisdorf (nun Amtsgericht Siegburg HRB 12733).
HRB 12733:exopure emission systems GmbH, Troisdorf, Eichendorffstraße 33, 53844 Troisdorf.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.04.2010, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München, HRB 201269) nach Troisdorf beschlossen. exopure emission systems GmbH. Troisdorf. Geschäftsanschrift: Eichendorffstraße 33, 53844 Troisdorf. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Emissionssystemen sowie Verwaltung des eigenen Vermögens. 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Grönwoldt, Wolf-Dieter, Mülheim-Kärlich, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Deisel, Frank, Oberhaching, * ‒.‒.‒‒. Einzelprokura: Lobenthal-Gimmler, Petra, Troisdorf, * ‒.‒.‒‒. Der am 12.08.2010 mit der Alantum Europe GmbH mit dem Sitz in Sauerlach (Amtsgericht München, HRB 157190) als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde durch Kündigung vom 04.11.2013, der die Gesellschaft zugestimmt hat, beendet.
exopure emission systems GmbH, Troisdorf, Rotter Viehtrift 2, 53842 Troisdorf. München. Geschäftsanschrift: Lyonel-Feininger-Straße 28, 80807 München. Der Sitz ist von Troisdorf nach München (jetzt Amtsgericht München, HRB 201269) verlegt.
exopure emission systems GmbH, München, Lyonel-Feininger-Straße 28, 80807 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.04.2010, zuletzt geändert am 12.08.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung des § 2 (Sitz, bisher Troisdorf, Amtsgericht Siegburg HRB 11256) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Lyonel-Feininger-Straße 28, 80807 München. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Emissionssystemen sowie Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Deisel, Frank, Oberhaching, * ‒.‒.‒‒; Grönwoldt, Wolf-Dieter, Mülheim-Kärlich, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 12.08.2010 mit der Alantum Europe GmbH mit dem Sitz in Sauerlach (Amtsgericht München HRB 157190) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 12.08.2010 zugestimmt.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen