Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Karow, Frank, Heidenau, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graef, Marco, Dresden, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
11.05.2023
Vahle
b)
Fall 5 |
2 |
|
25.250,00
EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr
insbesondere die Erhöhung des Stammkapitals um 250,00
EUR auf 25.250,00 EUR beschlossen. |
a)
13.03.2023
Vahle
b)
Fall 2 |
HRB 263915: heptus 391. GmbH, München, Schackstraße 3, c/o Chequers Beratungs GmbH, 80539 München. Neuer Sitz: Hannover. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ahrensburger Straße 8, 30659 Hannover. Sitz verlegt nach Hannover (nun Amtsgericht Hannover HRB 222927).
HRB 222927: heptus 391. GmbH, Hannover, Ahrensburger Straße 8, 30659 Hannover. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2021 Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1. (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 263915) nach Hannover beschlossen. Geschäftsanschrift: Ahrensburger Straße 8, 30659 Hannover. Gegenstand: Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Clever, Michael, Altenstadt, * ‒.‒.‒‒; Kiy, Naif, Celle, * ‒.‒.‒‒, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 263915: heptus 391. GmbH, München, Schackstraße 3, c/o Chequers Beratungs GmbH, 80539 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Hartmann, Karsten, Grünwald, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Clever, Michael, Altenstadt, * ‒.‒.‒‒; Kiy, Naif, Celle, * ‒.‒.‒‒, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen