27 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Besner, Réjean, Munsbach / Luxemburg,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
27.05.2024
Haydu |
26 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Kelly, Natalie, Hertfordshire / Vereinigtes
Königreich, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Kerényi, Attila Flavio Umberto, New York /
Vereinigte Staaten, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Verwaltungsrat:
Dr. Schertzinger, Andreas Alexander, Herrliberg /
Schweiz, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Verwaltungsrat:
Stratos, Stefanie Lynn, New York / Vereinigte
Staaten, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Verwaltungsrat:
Yi Tan, Jia, Richmond / Vereinigtes Königreich,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
09.11.2023
Dorfmeister |
25 |
|
|
|
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen:
Matzen, Diana, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
05.04.2023
Dorfmeister |
24 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Rehulka, Fabienne-Anne, Erlenbach / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Bewersdorf, Carlo, München, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen:
Mundt, Katharina Elisabeth, Sehnde, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
01.03.2023
Dorfmeister |
23 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Barlow, Ellie, Chesire / Vereinigtes Königreich,
* ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Rosenblum, Brian, Horgen / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Verwaltungsrat:
Descombes, Julien, Zürich / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
23.01.2023
Eckel |