Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
4 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baus, Gabriele, Solingen, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tiede, Felix, Dortmund, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
|
|
a)
14.03.2023
Peetz |
HRB 92149: pharma-insight GmbH, Hilden, Max-Volmer-Straße 28, 40724 Hilden. Nicht mehr Geschäftsführer: Baus, Guido, Solingen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Richter, Anton Alexander, London / Vereinigtes Königreich, * ‒.‒.‒‒; Tomaru, Akihiko, New Jersey / Vereinigte Staaten, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 92149: pharma-insight GmbH, Hilden, Max-Volmer-Straße 28, 40724 Hilden. Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.20222 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages ohne Änderung einzutragender Tatsachen beschlossen.
HRB 21878: pharma-insight GmbH, Solingen, Merscheider Str. 3, 42699 Solingen. Hilden. Geschäftsanschrift: Max-Volmer-Straße 28, 40724 Hilden. Der Sitz ist nach Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 92149) verlegt.
HRB 92149: pharma-insight GmbH, Hilden, Max-Volmer-Straße 28, 40724 Hilden. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.04.2009. Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Solingen (bisher Amtsgericht Wuppertal HRB 21878) nach Hilden beschlossen. Geschäftsanschrift: Max-Volmer-Straße 28, 40724 Hilden. Gegenstand: Die qualitative und quantitative Marktforschung, insbesondere im Pharma-, Gesundheits- und Healthcaremarkt. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Baus, Guido, Solingen, * ‒.‒.‒‒; Baus, Gabriele, Solingen, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen