Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
1 |
a)
secura protect Verwaltung GmbH
b)
Falkensee
Geschäftsanschrift:
Nauener Straße 102, 14612 Fal-
kensee
c)
Die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, insbesondere die Über-
nahme der Stellung als persönlich
haftende Gesellschafterin bei der
princeps Sicherheits GmbH & Co.
KG und die Verwaltung eigenen
Vermögens. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Pond, Tanja, * ‒.‒.‒‒, Erlensee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
10.10.2017
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 12.06.2024.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.06.2024
ist der Sitz der Gesellschaft von
Langenselbold (Amtsgericht Ha-
nau, HRB 96823) nach Falkensee
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in Ziffer 1.2 (Sitz). |
a)
28.06.2024
Mahr
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.11.2017 |
7 |
a)
secura protect Verwaltung GmbH |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
beschlossen. |
a)
18.06.2024
Bendig
b)
Fall 8 |
HRB 96823: princeps Verwaltungs GmbH, Langenselbold, Industriestr. 7, 63505 Langenselbold. Bestellt als Geschäftsführerin: Pond, Tanja, Erlensee, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Viol, Carsten, Hainburg, * ‒.‒.‒‒.
HRB 96823: princeps Verwaltungs GmbH, Hanau, Chemnitzer Straße 20, 63452 Hanau. Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Langenselbold beschlossen. Neuer Sitz: Langenselbold. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Industriestr. 7, 63505 Langenselbold. Bestellt als Geschäftsführer: Abdulkhanov, Artur, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 96823: princeps Verwaltungs GmbH, Hanau, Chemnitzer Straße 20, 63452 Hanau. Nicht mehr Geschäftsführerin: Awada, Seyedeh Shiva, Griesheim, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Viol, Carsten, Hainburg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen