2 |
|
|
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Vagt, Barbara, Hamburg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
24.05.2024
Landherr |
4 |
a)
Firma geändert, nun:
sh+ Holding GmbH
b)
Sitz verlegt, nun:
Hamburg
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Hamburg (nun Amtsgericht Hamburg HRB
186153). |
a)
15.04.2024
Baumann |
1 |
a)
sh+ Holding GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens und
der Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung,
Steuerung und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen.
Genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind
nicht Gegenstand des Unternehmens. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Bauer, David Ernst, Meerbusch, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.08.2023
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher:
Amtsgericht München HRB 287055, Firma bisher: AUCTUS
186. Beteiligungsgesellschaft mbH) nach Hamburg
beschlossen. |
a)
10.04.2024
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.09.2023
Fall 1 |
3 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Vagt, Barbara, Hamburg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
12.03.2024
Baumann |
2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bauer, David, Meerbusch, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Blanke, Christoph, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
18.12.2023
Baumann |